历届领导人
总经理:付广池
任职时间:1985年8月—1993年9月
总经理:王立群
任职时间:1993年9月—2001年1月 董事长:王立群 任职时间:2001年1月—2009年12月
董事长、总经理:苏永强
董事长、总经理:苏永强 任职时间:2010年1月—至今
总经理:刘洪长
总经理:刘洪长 任职时间:2001年1月—2009年12月